ymddiriedolwyr BRITISH ASSOCIATION FOR LOCAL HISTORY
Rhif yr elusen: 285467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (65 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Moore | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Sophie Grace Anstee de Mas | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Tim Hamilton | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Dr Daniella Marie Gonzalez | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Laura Anne Yeoman | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Joseph Saunders | Ymddiriedolwr | 11 June 2021 |
|
|
||||
Dr Jane Elizabeth Golding | Ymddiriedolwr | 11 June 2021 |
|
|
||||
Dr Adrian Webb | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|||||
Dr Jack Southern | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
Dr John Chandler | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Dr Iain Harold Taylor | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|||||
Dr Paul R Dryburgh | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Dr Jonathan Mackman | Ymddiriedolwr | 03 June 2017 |
|
|
||||
DR TIM LOMAS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.