ymddiriedolwyr THE SURREY CARE TRUST
Rhif yr elusen: 285543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Eleanor Payne | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|||||
Paul Downes | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||
RICHARD WHITTINGTON | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||
MR R SEARLE | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||
VIVIENNE WINTER STUART | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
Dr NAOMI WINSTONE | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
JOHN CHAPLIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||
PHILIP OSBORNE | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|||||
KARI PRIDDEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.