Hanes ariannol THE JERUSALEM TRUST
Rhif yr elusen: 285696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.35m | £3.02m | £3.08m | £2.78m | £3.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.46m | £3.61m | £3.12m | £4.12m | £4.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £27.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.35m | £3.00m | £3.08m | £2.78m | £3.24m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.10m | £3.20m | £2.67m | £3.65m | £3.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £366.00k | £403.00k | £444.00k | £476.00k | £461.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.00k | £16.00k | £18.00k | £12.00k | £14.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.73m | £2.94m | £2.41m | £3.35m | £3.36m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £366.00k | £403.00k | £444.00k | £476.00k | £461.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.