Dogfen lywodraethu WHIPPS CROSS HOSPITAL RADIO
Rhif yr elusen: 285733
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 02/10/1982 AS AMENDED ON 10/07/1983 AS AMENDED ON 17/10/1993 AS AMENDED ON 26/11/1995 AS AMENDED ON 07/12/2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS, POOR HEALTH AND OLD AGE AMONGST PEOPLE LIVING IN EAST LONDON BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR HOSPITALS, RESIDENTIAL HOMES AND SIMILAR INSTITUTIONS AND FOR PATIENTS RECEIVING COMMUNITY CARE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
EAST LONDON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.