Hanes ariannol THE HUNTINGDON FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 286504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £821.62k | £731.86k | £576.88k | £637.47k | £603.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £307.02k | £281.23k | £374.23k | £461.13k | £325.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £178.81k | £101.89k | £2.13k | £46.14k | £15.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £642.80k | £629.98k | £574.76k | £591.33k | £588.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £207.20k | £201.85k | £343.76k | £410.30k | £235.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.82k | £79.37k | £30.48k | £50.82k | £89.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.91k | £12.25k | £10.64k | £9.19k | £2.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £194.29k | £189.60k | £333.12k | £401.12k | £233.70k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £99.82k | £79.37k | £30.48k | £50.82k | £89.75k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.