ymddiriedolwyr DORCHESTER RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 286570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Keith Robert Magee | Cadeirydd | 20 May 2021 |
|
|||||
DIANE SUSAN HOUSE | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Nigel David Arnall-Culliford | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Patricia Elizabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Judith Cowling | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|
||||
Eleanor STEPHENS | Ymddiriedolwr | 14 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.