ymddiriedolwyr LANDSCAPE RESEARCH GROUP
Rhif yr elusen: 287160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Theano S Terkenli | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Dr Mengyixin Li | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Jens Ruben HAENDELER | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Dr Amanda Barbara BYER | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Dr Gillian LAWSON | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Dr Merham Mohamed Hosny Anwar KELEG | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Juliette DESPORTES | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Professor Karen Ruth JONES | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Professor Laura Alice WATT | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Dr Ian Caleb MELL | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|||||
PROFESSOR TIMOTHY LAURENCE WATERMAN | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||
Marouen Hedhli | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR HANNES PALANG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Prof. EMMA LOUISE WATERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.