Hanes ariannol ASSOCIATION FOR CULTURAL ADVANCEMENT THROUGH VISUAL ART LIMITED
Rhif yr elusen: 287894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82m | £2.20m | £1.88m | £2.09m | £2.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £2.68m | £1.91m | £2.12m | £2.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.21k | £702.21k | £337.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £56.86k | £7.70k | £24.13k | £4.33k | £341.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.55k | £40.25k | £124.34k | £109.79k | £253.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.32m | £2.15m | £1.56m | £1.98m | £1.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £418.00k | £920 | £172.47k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £2.68m | £1.91m | £2.12m | £2.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.62k | £0 | £12.00k | £25.13k | £16.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.