Hanes ariannol NATIONAL HEALTH SERVICE RETIREMENT FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 287936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £907.66k | £304.18k | £475.20k | £724.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £1.04m | £357.50k | £531.43k | £862.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £70.69k | £12.31k | £11.12k | £120.30k | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £459.08k | £322.66k | N/A | N/A | £314.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.09k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £612.26k | £567.00k | N/A | N/A | £391.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.44k | £1.80k | N/A | N/A | £3.74k | |
|
Incwm - Arall | £14.26k | £15.11k | N/A | N/A | £14.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £4.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.04m | N/A | N/A | £862.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.06k | £41.87k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.