ymddiriedolwyr SEVENOAKS CHRISTIAN COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 288191
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucinda Anne Bruce Wright | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Hilary Clarkson | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|||||
Dr ESTHER JOY CHEESMAN | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|
||||
Rev ANNE CLARE BOURNE | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|||||
Dr Mary Elizabeth Wright | Ymddiriedolwr | 23 October 2015 |
|
|
||||
CHRIS STIVEN | Ymddiriedolwr | 16 May 2011 |
|
|||||
GILL CLAYTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.