ymddiriedolwyr HIGH BARNET GOOD NEIGHBOUR SCHEME
Rhif yr elusen: 288318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony David Levy | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||||||
Rev Dominic Stephen Grant | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|||||||||
BARRY HENDERSON | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||||||
JACKIE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||||||
RICHARD WILLIAM PEART | Ymddiriedolwr | 26 March 2004 |
|
|||||||||
ELAINE BARBARA NICHOLSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.