ymddiriedolwyr CHURCH TRUST
Rhif yr elusen: 288728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giles Pemberton | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|||||
Gunnar Maintzer | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
KATHARINE DALLAS | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
RICHARD JOHN BADDON | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
NICHOLAS BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
MICHAEL WILLIAM JOSEPH | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER SIDNEY MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|
||||
JONATHAN BRIGHT | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
PAULA JOY ANGELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.