ymddiriedolwyr RICHMOND UPON THAMES DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 289912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL FIELDER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Gillian Annette | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Keith Meredith Wincott | Ymddiriedolwr | 12 September 2021 |
|
|
||||
Ian Robert Hardy | Ymddiriedolwr | 12 September 2021 |
|
|
||||
Donna Lisa Wilson | Ymddiriedolwr | 08 September 2019 |
|
|
||||
Pamela Dixon | Ymddiriedolwr | 08 September 2019 |
|
|||||
Tim Grebot | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|||||
SARAH LOUISE KERSHAW | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|||||
NIGEL JEREMY WAINE | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
ALAN PAUL BREWER | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
PHIL HUNT | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
GILL BREWER | Ymddiriedolwr | 11 July 2013 |
|
|
||||
PATRICK LEOPOLD DUCKER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROGER ALBERT STANLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.