ymddiriedolwyr ESSEX SOCIETY FOR FAMILY HISTORY
Rhif yr elusen: 290552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Theodora Hewitt | Cadeirydd | 15 September 2018 |
|
|
||||
Jean-Marc Bazzoni | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Denise Somers | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|||||
Gillian Mary Peregrine | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
TONI LORRAINE NEOBARD | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Tanya Simone Sewell | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|
||||
Janice Mary Sharpe | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|
||||
Colleen Denise Devenish | Ymddiriedolwr | 17 September 2016 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL YOUNG | Ymddiriedolwr | 19 September 2015 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY TAYLOR COX | Ymddiriedolwr | 17 November 2013 |
|
|
||||
MERYL GLORIA RAWLINGS | Ymddiriedolwr | 21 November 2011 |
|
|
||||
PAULINE LESLIE ADLEM | Ymddiriedolwr | 14 November 2011 |
|
|
||||
HEATHER LILIAN FEATHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL ROGER STIRLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.