Hanes ariannol THE CENTRAL BRITISH FUND FOR WORLD JEWISH RELIEF
Rhif yr elusen: 290767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.73m | £6.31m | £7.37m | £17.84m | £15.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.31m | £7.08m | £7.17m | £11.17m | £16.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £131.72k | £490.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.66m | £6.28m | £7.35m | £17.81m | £15.82m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £66.71k | £31.81k | £19.68k | £28.88k | £96.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £187.28k | £545.61k | £204.94k | £2.41m | £1.41m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.62m | £5.74m | £6.02m | £9.65m | £14.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.69m | £1.34m | £1.15m | £1.52m | £2.14m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.69k | £46.13k | £21.76k | £31.85k | £41.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.80m | £5.00m | £5.28m | £6.75m | £12.00m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £68.25k | £30.74k | £12.82k | £11.38k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.