Dogfen lywodraethu VIVA CHAMBER ORCHESTRA LTD
Rhif yr elusen: 291046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 JANUARY 1985 AS AMENDED ON 23 SEPTEMBER 1999 AND 1 OCTOBER 2008. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26 JUNE 2000 AS AMENDED ON 03 JUL 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 NOV 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS IN GENERAL AND IN PARTICULAR THE ART OF MUSIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.