ymddiriedolwyr WEST NORFOLK MUSIC CENTRE
Rhif yr elusen: 291104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK EDWARD STRINGER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jessica Sanderson | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Conrad Philip Meehan | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||
Patricia Susan Ezra | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Jennifer Helen Pattison | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Tiffany Natasha Meredith | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Beatrice Jane Bray | Ymddiriedolwr | 29 December 2020 |
|
|
||||
Kim Elizabeth Keates | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
Sarah-Jane Dix | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
PROF. PAUL FREDERICK DENNIS | Ymddiriedolwr | 29 May 2013 |
|
|
||||
JOHN PATRICK TOBY WINTERINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.