Hanes ariannol VOLUNTEERING MATTERS
Rhif yr elusen: 291222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (142 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.00m | £5.95m | £5.20m | £7.46m | £22.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.26m | £5.81m | £5.55m | £7.78m | £14.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.57m | N/A | N/A | £3.55m | £3.32m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.63m | £2.90m | £3.55m | £3.32m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £279.00k | £383.00k | £236.00k | £86.00k | £1.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £1.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.69m | £4.05m | £4.87m | £7.19m | £6.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £15.35m | |
|
Incwm - Arall | £33.00k | £1.51m | £101.00k | £53.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.10k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.00m | £5.54m | £5.12m | £7.52m | £7.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £259.00k | £271.00k | £424.00k | £258.00k | £6.68m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £73.00k | £65.00k | £26.00k | £250.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £43.00k | £0 | £0 | £48.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.42m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.