ymddiriedolwyr FRIENDS OF CHESHAM BOIS SCHOOL
Rhif yr elusen: 291486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Winstanley | Cadeirydd | 20 September 2019 |
|
|
||||
Kalpesh Patel | Ymddiriedolwr | 21 January 2024 |
|
|
||||
Esther Faller | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Jodie Owen-Rosenthal | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Zoe Ruff | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Trudy Pringle | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Jane Lowe | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Lucy Hussey | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
Nicola Hendley | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
Jessica Mary Jones | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.