Trosolwg o’r elusen THE NATIONAL TRUST MIXED GROWTH AND INCOME COMMON INVESTMENT FUND
Rhif yr elusen: 205846-5
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEMES OF THE 1 APRIL 1968 AND 28 JULY 1971 AND 23 APRIL 1976 AND 17 MAY 1993, AS AMENDED BY SCHEME OF 23RD AUGUST 1996
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 25 SEP 2019
Gwrthrychau elusennol
THE POOLING AND CONSOLIDATION OF INVESTMENTS OF CHARITIES ADMINISTERED BY THE NATIONAL TRUST.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 01 Ebrill 1968: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.