ymddiriedolwyr ASHLEY GREEN AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 292478
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Harper | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Catherine Lindsay Davie Fleet | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Mark Broschomb | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Robert Warren | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Ann Broschomb | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Rob Barnes | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
Geoff Cullingham | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
Rob Youngs | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
Shelagh Watts | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
Lesley Popescu | Ymddiriedolwr | 07 September 2011 |
|
|
||||
JOHN MAYNE | Ymddiriedolwr | 17 August 2011 |
|
|||||
DAVID HARMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUIE ROSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY AXON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.