Hanes ariannol DEVON COUNTY AGRICULTURAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 292897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.56m | £1.05m | £2.05m | £2.28m | £2.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.32m | £1.23m | £1.76m | £2.01m | £2.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £91.59k | £106.51k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £10.38k | £2.37k | £3.70k | £17.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.08m | £780.97k | £709.23k | £886.43k | £1.27m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.39m | £72.80k | £1.14m | £1.27m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £86.22k | £82.09k | £91.01k | £116.01k | £162.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £108.43k | £106.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.87m | £822.02k | £1.48m | £1.70m | £2.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £450.92k | £0 | £0 | £0 | £453.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.13k | £15.46k | £7.11k | £6.67k | £13.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £405.32k | £280.98k | £316.62k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.