ymddiriedolwyr HOLLY LODGE COMMUNITY CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 293003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Spisak | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Kathleen Molnar | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Roger Elliott | Ymddiriedolwr | 19 January 2019 |
|
|
||||
Camilla Scaramanga | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Karen Berges | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||
Anne Jenny Jeanne Holve | Ymddiriedolwr | 16 July 2014 |
|
|
||||
BARBARA IRENE SMITH | Ymddiriedolwr | 11 September 2012 |
|
|||||
Josh Cedar | Ymddiriedolwr | 01 December 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.