ymddiriedolwyr AGE CONCERN BUCKINGHAM AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 293094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Debra Brocksmith | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Susan Hastings Mrs | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
MARTIN PAUL TRY | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|||||
JANET EVANS | Ymddiriedolwr | 18 November 2012 |
|
|
||||
BARBARA DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 08 May 2005 |
|
|
||||
ROS HUTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PIPPA ASHLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.