ymddiriedolwyr GROUNDWORK EAST
Rhif yr elusen: 293141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK JOHN HUGHES | Cadeirydd | 07 July 2021 |
|
|||||
John Chesters | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||
Dr Elisabeth George | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Ruth Thomson | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Peter Duffy | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|||||
Temiloluwa Olubukola Awofala | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Lisa Goldsmith | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|||||
Julie Smith | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Mark Roger Hubbocks | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Richard Charles Powell OBE | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Philip John Bibby | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.