Hanes ariannol SWALE YOUTH DEVELOPMENT FUND
Rhif yr elusen: 293333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (83 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.22k | £33.72k | £8.49k | £9.25k | £24.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.28k | £17.32k | £7.87k | £12.77k | £21.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £750 | £3.69k | N/A | N/A | £3.69k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.