Hanes ariannol BIPOLAR UK LTD
Rhif yr elusen: 293340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £690.16k | £705.54k | £1.18m | £1.18m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £560.92k | £622.31k | £703.52k | £892.11k | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.49k | £8.79k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.95k | £2.50k | £200.00k | £168.03k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £671.41k | £659.83k | £369.05k | £745.60k | £1.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.68k | £45.60k | £813.28k | £429.95k | £257.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £64 | £107 | £14 | £88 | £23.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £43.00k | £72.42k | £67.27k | £162.61k | £15.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £444.56k | £476.72k | £536.31k | £643.32k | £907.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £116.37k | £145.60k | £167.21k | £248.79k | £329.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.12k | £14.21k | £9.00k | £0 | £37.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.36k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.