ymddiriedolwyr AGE UK CAMDEN
Rhif yr elusen: 293446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Jeremy Hardie | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Bonny Ho | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Glyn Clark | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|||||
Rachel Palin | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|||||
Alison Kelly | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
MARY PATRICIA BURD | Ymddiriedolwr | 03 August 2016 |
|
|||||
Marika Freris | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.