Hanes ariannol KINGS COMMUNITY CHURCH (HEDGE END)
Rhif yr elusen: 293592
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £462.69k | £432.80k | £597.32k | £682.13k | £973.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £370.61k | £449.63k | £507.83k | £586.25k | £565.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £594.10k | £875.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £52.22k | £50.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £25.57k | £34.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £1.55k | £1.57k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £8.69k | £11.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £529.34k | £508.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £6.00k | £6.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £60.20k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.