ymddiriedolwyr CHRISTCHURCH ABBEYDALE
Rhif yr elusen: 293684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Peter Clarkson | Cadeirydd | 27 July 2019 |
|
|
||||
Audrey Lilian Staite | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Valerie Ellen Stephens | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Michael Thomas | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Carole Dawn Francis-McGann | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
ALISON ELIZABETH APPERLEY | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Gordon Robert Dale | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Susan Carol Hill | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
DAVID CHARLES BARBER | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
David John Evans | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||
REV Norman Arthur Whitaker | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.