Dogfen lywodraethu EPTA - EUROPEAN PIANO TEACHERS' ASSOCIATION (UK) LIMITED
Rhif yr elusen: 293698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5TH SEPTEMBER 1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 28 AUGUST 1997 AND 4TH AUGUST 1999 AND SPECIAL RESOLUTION OF 2 JUNE 2008 as amended on 18 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION BY ALL MEANS LAWFULLY CHARITABLE OF THE HIGHEST ARTISTIC AND TECHNICAL STANDARDS ON THE TEACHING OF THE PIANO FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR BY SPONSORING RESEARCH AND STUDY IN ALL ASPECTS OF PIANO PLAYING AND THE TEACHING AND TRAINING OF PIANO TEACHERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.