Hanes ariannol THE BUDDHIST SOCIETY TRUST
Rhif yr elusen: 294198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £396.04k | £367.39k | £756.22k | £198.95k | £569.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £201.53k | £223.49k | £187.31k | £193.28k | £176.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £626.28k | N/A | £413.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £8.12k | N/A | £7.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £121.83k | N/A | £149.07k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £626.17k | N/A | £413.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £138.56k | N/A | £145.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £48.75k | N/A | £30.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £9.81k | N/A | £6.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £100.97k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £48.75k | N/A | £30.76k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.