Dogfen lywodraethu Waverley Abbey Trust
Rhif yr elusen: 294387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/02/1986 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14/06/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/04/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/07/2013 AS AMENDED ON 17 FEB 2023 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 APR 2023
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH WORLDWIDE (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION WORLDWIDE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.