Hanes ariannol ROLAND GRANGE TRUST
Rhif yr elusen: 294724
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.65k | £4.75k | £6.08k | £4.76k | £13.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.33k | £3.80k | £2.01k | £6.00k | £11.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.