ymddiriedolwyr THE SURREY CLERGY RELIEF SOCIETY TRUST
Rhif yr elusen: 294835
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE REVD CANON MAVIS KIRBY WILSON | Cadeirydd | 03 November 2014 |
|
|
||||||||||||||||
THE VENERABLE JONATHAN SEDGWICK | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||||||||||||||
The Venerable Martin BREADMORE | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||
THE VENERABLE JOHN KIDDLE | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||||||||||||||
THE VENERABLE MOIRA ANNE ELIZABETH ASTIN | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||||||||||||||
HOWARD JOHN DELLAR | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|||||||||||||||||
THE VENERABLE SIMON GATES | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.