Hanes ariannol THE VICTORIA PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 295112
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.69k | £42.26k | £39.47k | £47.40k | £49.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.48k | £39.75k | £41.61k | £42.48k | £48.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.99k | £41.74k | £44.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.