Hanes ariannol FOUNDATION FOR CONDUCTIVE EDUCATION
Rhif yr elusen: 295873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £1.08m | £974.65k | £1.02m | £889.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £990.41k | £1.03m | £968.13k | £992.55k | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £139.27k | £191.74k | £261.35k | £250.60k | £240.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £55.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £455.83k | £501.44k | £425.75k | £495.29k | £302.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £67.30k | £64.58k | £17.55k | £25.83k | £88.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £482.94k | £497.65k | £531.35k | £501.44k | £497.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1 | £1 | £0 | £0 | £848 | |
|
Incwm - Arall | £9.29k | £13.25k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.20k | £1.00k | £1.00k | £74.97k | £400 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £889.54k | £948.28k | £910.43k | £921.12k | £896.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £100.88k | £80.29k | £57.70k | £71.43k | £104.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.96k | £6.96k | £6.96k | £0 | £6.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.