ymddiriedolwyr SAINSBURY RESEARCH UNIT FOR THE ARTS OF AFRICA, OCEANIA AND THE AMERICAS
Rhif yr elusen: 296041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor David John Maguire | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||||||||||
Joseph Christopher Burns | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|||||||||||||
PROFESSOR IAN PAUL DEWING | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|||||||||||||
DUNCAN IAN CALLAGHAN | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|||||||||||||
PETER HESKETH | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|||||||||||||
HON AND V TRUSTEE LTD | Ymddiriedolwr | 02 November 2000 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.