Hanes ariannol TREE AID
Rhif yr elusen: 296708
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £903.79k | £984.45k | £1.51m | £1.25m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £802.21k | £865.42k | £1.08m | £1.36m | £1.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £973.09k | £1.48m | £1.23m | £1.36m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £8.14k | £15.70k | £19.83k | £298 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.23k | £19.23k | £6.45k | £713 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £11.51k | £99.28k | £8.14k | £1.57k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £677.01k | £867.77k | £1.12m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £12.51k | £12.56k | £15.57k | £12.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £245.85k | £323.85k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.