ymddiriedolwyr ASSOCIATION FOR CLINICAL THEOLOGICAL TRAINING AND CARE LTD
Rhif yr elusen: 296816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOHN NORMAN BARRETT | Cadeirydd | 05 December 2022 |
|
|
||||||
Hazel Valerie Hickson | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||||
Rev Helen Alexander | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||||
Rebecca Jane Chatfield | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||||
George Mitchell | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|
||||||
Rev Angela Townshend | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|||||||
Ann Boyd | Ymddiriedolwr | 21 July 2014 |
|
|
||||||
Rev JAMES WILSON | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.