Hanes ariannol FERRING COUNTRY CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 297286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.78m | £1.43m | £1.80m | £1.91m | £2.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50m | £1.41m | £1.77m | £1.98m | £2.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £902.26k | £840.69k | £840.69k | £993.12k | £1.02m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £129.97k | £27.14k | £8.78k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £551.10k | £190.46k | £51.83k | £42.59k | £87.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.80k | £5.90k | £82.34k | £12.54k | £13.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.20m | £1.09m | £1.46m | £1.83m | £1.95m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.96k | £6.97k | £3.57k | £5.71k | £23.54k | |
|
Incwm - Arall | £1.08k | £130.02k | £195.26k | £18.76k | £20.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £513.52k | £141.57k | £10.54k | £0 | £24.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.50m | £1.41m | £1.77m | £1.98m | £2.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.37k | £513 | £399 | £1.02k | £672 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.97k | £48.92k | £0 | £0 | £102.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.