ymddiriedolwyr THE BERKHAMSTED SPORTS GROUND CHARITABLE ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 298322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFRED PAUL FORSTER | Cadeirydd | 15 July 2019 |
|
|||||
Stephi Brett-Lee | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Alexander James Coakley | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Paul Jerzy Dubenski | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Christopher John Fleming | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
STEVEN PAUL DAVIS | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
CHRISTIAN SIMON ARMOND | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
ANDREW JAMES SPARROW | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
JOHN GUY SHAW | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Michael Dennis Atkins | Ymddiriedolwr | 06 January 2020 |
|
|
||||
TIMOTHY JAMES BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.