Hanes ariannol HAPPY CATERPILLARS PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 298519
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.35k | £44.40k | £54.89k | £69.17k | £2.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.79k | £48.75k | £58.18k | £65.59k | £25.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £49.22k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.