ymddiriedolwyr inHope (Bristol) Limited
Rhif yr elusen: 298528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Lindsay Kay Smith | Cadeirydd | 08 March 2021 |
|
|
||||
Luke Addison | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Ruth Louise Bevan | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Catherine Emma Carne | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Catherine Folashade Adeniyi | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
||||
Spencer Crowder | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
Granville Sykes | Ymddiriedolwr | 03 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.