Dogfen lywodraethu PAUL STRICKLAND SCANNER CENTRE
Rhif yr elusen: 298867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/07/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/02/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/02/2003 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 06/07/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/07/2011
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND TO PROMOTE AND ADVANCE THE STUDY AND GENERAL KNOWLEDGE OF MEDICAL SCIENCE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.