ymddiriedolwyr PAUL STRICKLAND SCANNER CENTRE
Rhif yr elusen: 298867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Poole | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||||
Jean Liao | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|||||||
Andre Filipe Nunes | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||||
Amanda Jane Page | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||||
Nimisha Rajendra Jadeja | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|
||||||
Joanne Lesley Langfield | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|||||||
George Wharton | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||||
DANIEL JONATHAN ROSS | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.