ymddiriedolwyr MAIDSTONE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 299055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shubharatan Bonny Malhotra | Cadeirydd | 13 January 2020 |
|
|
||||
Divya Thapa Magar | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Peter Stonely | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Laura French | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
JUDITH WOODS | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
David Parrish | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Breen | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Robert Bird | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
||||
JOHN COBBETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IVOR OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.