ymddiriedolwyr THE BRITISH HOSPITALITE TRUST
Rhif yr elusen: 299315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Richard Gillow King | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|||||||||
Lucy Walsh | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||||||
Christopher Paul Harrison | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||||||
Mark Fernandes | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||||||
ROSALIND JANE WOOD | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||||||
DEBORAH ANNE GILLION | Ymddiriedolwr | 24 October 2014 |
|
|
||||||||
JOHN DICK | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|||||||||
KATHLEEN DAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.