Dogfen lywodraethu HARROW MULTIPLE SCLEROSIS THERAPY CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 299525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29TH JANUARY 1988 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 4 APRIL 1988, 27 APRIL 1997, 14 MAY 2006 AND 17 JUNE 2007
Gwrthrychau elusennol
TO OFFER GUIDANCE AND SUPPORT FOR PEOPLE WITH MULTIPLE SCLEROSIS THROUGH THE PROVISION OF THERAPY (INCLUDING HYPERBARIC OXYGEN THERAPY) IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF MS NATIONAL THERAPY CENTRES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BARNET, BRENT, EALING, HARROW, HILLINGDON, HOUNSLOW, THREE RIVERS, WEMBLEY AND WATFORD.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.