ymddiriedolwyr SOUTHOVER MANOR GENERAL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 299593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN JAMES JUNGIUS | Cadeirydd | 09 November 2015 |
|
|
||||
Anthony Francis Smith | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
DIANA CORNISH | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Octavia Charlotte Davies - Gilbert | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Sophie Catherine Hepworth | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Susan Anne Winn | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Caroline Brand | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|||||
Marcus Jonathan Charles Hanbury | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
CLARE MARY DUFFIELD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN MICHAEL FARMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.